Urner Ereignisse an einem bestimmten Tag
Freitag, 27. September 2024
|
Montag, 27. September 1999
Abbruch des Flüeler Gemeindehauses
Die Abbrucharbeiten des alten Gemeindehauses in Flüelen beginnen.
Quellen / Literatur:
www.flueelen.ch (2021)
-------------------------
|
Montag, 27. September 1999
Demission der Regierungsräte Ambros Gisler und Anton Stadelmann
Ratspräsident Josef Gisler-Gamma gibt zu Beginn der Landratssession die Demissionen der Regierungsräte Ambros Gisler, Schattdorf (16 Amtsjahre) und Anton Stadelmann, Altdorf (12 Amtsjahre) bekannt. Erstmals seit 1968 ist eine Vierervalkanz im Regierungsrat zu füllen.
Quellen / Literatur:
UW 76, 29.9.1999
-------------------------
|
Montag, 27. September 1999
Wahlen im Landrat
Der Landrat wählt Kurt Rohrer zum neuen Vorsteher des Amts für Finanzen und Adelbert Gisler zum Vorsteher des Amts für Militär.
Quellen / Literatur:
UW 77, 2.10.1999
-------------------------
|
Montag, 27. September 1999
Zacharias Büchi vereidigt
Der Altdorfer Zacharias Büchi wird als neuer Landrat vereidigt. Er ersetzt die infolge Stellenwechsels in die Kantonale Verwaltung aus dem Landrat ausgeschiedene Andrea Gnos.
Quellen / Literatur:
UW 76, 29.9.1999
-------------------------
|
|
DAS HEUTIGE DATUM
|